역대면장
총35 개
[ 3 / 3페이지 ]
-
11대
- 성명 : 안상억
- 재임기간 : 1971.10.14 ~ 1979.01.12
-
10대
- 성명 : 이화영
- 재임기간 : 1964.06.23 ~ 1971.10.13
-
9대
- 성명 : 이순태
- 재임기간 : 1962.07.31 ~ 1964.06.22
-
8대
- 성명 : 김창림
- 재임기간 : 1961.08.01 ~ 1962.07.30
-
7대
- 성명 : 이화영
- 재임기간 : 1959.04.01 ~ 1961.05.16
-
6대
- 성명 : 이화영
- 재임기간 : 1955.04.01 ~ 1959.03.31
-
5대
- 성명 : 이종표
- 재임기간 : 1953.07.01 ~ 1955.03.31
-
4대
- 성명 : 한덕우
- 재임기간 : 1947.04.01 ~ 1950.06.25
-
3대
- 성명 : 정유진
- 재임기간 : - ~ -
-
2대
- 성명 : 유필준
- 재임기간 : 1945.09.01 ~ 1947.03.31
-
1대
- 성명 : 정태진
- 재임기간 : - ~ -