역대면장
총35 개
[ 2 / 3페이지 ]
-
23대
- 성명 : 박태선
- 재임기간 : 2005.01.10 ~ 2007.06.30
-
22대
- 성명 : 서성대
- 재임기간 : 2003.07.01 ~ 2005.01.09
-
21대
- 성명 : 김명중
- 재임기간 : 2001.07.21 ~ 2003.06.30
-
20대
- 성명 : 이성철
- 재임기간 : 1998.09.25 ~ 2001.07.20
-
19대
- 성명 : 오세근
- 재임기간 : 1997.07.01 ~ 1998.09.24
-
18대
- 성명 : 이종희
- 재임기간 : 1994.06.26 ~ 1997.06.30
-
17대
- 성명 : 염기홍
- 재임기간 : 1993.07.01 ~ 1994.06.25
-
16대
- 성명 : 심상기
- 재임기간 : 1983.02.05 ~ 1993.06.30
-
15대
- 성명 : 김철호
- 재임기간 : 1982.03.06 ~ 1983.02.04
-
14대
- 성명 : 김영철
- 재임기간 : 1981.06.03 ~ 1982.03.05
-
13대
- 성명 : 남기용
- 재임기간 : 1980.04.22 ~ 1981.06.02
-
12대
- 성명 : 유관선
- 재임기간 : 1979.01.13 ~ 1980.04.21